Impresa | Azioni |
---|---|
Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
---|---|---|---|---|---|
Mostra 4 imprese | socio e gerente | firma individuale | 20.03.2006 | ||
Mostra 1 impresa | ufficio di revisione | 07.10.2009 |
|
|||||
|
|||||
|
Sede |
Crans-Montana (VS) |
---|---|
Scopo |
Exploitation d'une agence de spectacle et de restaurants; import-export de biens mobiliers, achat, vente, location d'immeubles et autres participations mobilières.
Mostra di più
|
IDI |
CHE-112.819.970 |
Numero d'ordine |
CH-626.4.010.252-8 |
Registro di commercio |
Cantone Vallese |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
0 impresa con lo stesso domicilio: rue du Conzor , 3974 Mollens
Controlli la dichiarazione di recupero crediti prima di concludere un contratto.
Controlli la solvibilità dei suoi prospetti e clienti.
Consulti l'estratto attuale del registro commerciale online.
Cancellazione Universal Agence Sàrl en liquidation
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione
Universal Agence Sàrl en liquidation, à Crans-Montana, CHE-112.819.970, société à responsabilité limitée (No. FOSC 4 du 06.01.2017, p.0, Publ. 3266427). Faillite clôturée, selon prononcé du Tribunal de Sierre du 28.03.2022. Raison de commerce radiée.
FUSC: 65 del 01.04.2022
Registro giornaliero: 1140 del 29.03.2022
Numero di pubblicazione: HR03-1005441346
Cantoni: VS
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito
Universal Agence Sàrl en liquidation, à Mollens VS, CHE-112.819.970, société à responsabilité limitée (No. FOSC 88 du 08.05.2015, Publ. 2141637).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Inscription ou modification de personne(s):
Del Prete, Aniello, ressortissant italien, à Veyras, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Registro giornaliero no 347 del 03.01.2017 / CHE-112.819.970 / 03266427
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
Universal Agence Sàrl, à Mollens VS, CHE-112.819.970, société à responsabilité limitée (No. FOSC 194 du 07.10.2009, p. 20, Publ. 5282366).
Nouvelle raison sociale:
Universal Agence Sàrl en liquidation. Par décision du 04.05.2015, le tribunal de la faillite de Sierre a prononcé la faillite de la société avec effet au 04.05.2015 à 08.30 [heure].
Registro giornaliero no 1059 del 05.05.2015 / CH62640102528 / 02141637
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
Universal Agence Sàrl, à Mollens VS, CH-626.4.010.252-8, société à responsabilité limitée (FOSC no 94 du 19. 05. 2008, p. 18, publ. 4480770).
Modification des statuts:
24. 09. 2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Personnes et signatures radiées:
Sherstova, Svitlana, citoyenne ukrainienne, à Mollens VS, associée, gérante et présidente, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--; Habsi, Ali, citoyen français, à Randogne, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Del Prete, Aniello, citoyen italien, à Veyras, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.--; Fiduciaire Fernand Emery, à Sierre (CH-626.1.005.044-9), organe de révision. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Tagebuch Nr. 2372 vom 01.10.2009
(05282366/CH62640102528)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
Universal Agence Sàrl, à Mollens VS, CH-626.4.010.252-8, société à responsabilité limitée (FOSC no 55 du 20. 03. 2006, p. 16, publ. 3295560).
Modification des statuts:
7. 04. 2008.
Personne et signature radiée:
Del Prete, Aniello, citoyen italien, à Mollens VS, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 12'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Sherstova, Svitlana, citoyenne ukrainienne, à Mollens VS, associée, gérante et présidente, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 8'000.--]; Habsi, Ali, citoyen français, à Randogne, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Tagebuch Nr. 799 vom 13.05.2008
(04480770/CH62640102528)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Universal Agence Sàrl, à Mollens VS, CH-626.4.010.252-8, Chalet Delphine, rue du Conzor, 3974 Mollens, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
23. 02. 2006.
But:
exploitation d'une agence de spectacle et de restaurants; import-export de biens mobiliers, achat, vente, location d'immeubles et autres participations mobilières.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Faits qualifiés:
reprise de biens : selon contrat du 23.02.2006, du matériel d'exploitation et deux véhicules pour le prix total de CHF 17'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Del Prete, Aniello, citoyen italien, à Mollens VS, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 12'000.--; Sherstova, Svitlana, citoyenne ukrainienne, à Mollens VS, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 8'000.--. Capital social entièrement libéré.
Include l'accesso a tutte le informazioni di base, ai marchi e a 2 sorveglianze.
Si registri gratuitamente