Entreprise | Actions |
---|---|
Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
---|---|---|---|---|---|
Afficher 4 entreprises | gérant | signature individuelle | 07.06.2001 | ||
Afficher 1 entreprise | associée | 13.12.2019 |
|
|||||
|
|||||
|
Siège |
Port-Valais (VS) |
---|---|
But |
exploitation d'une fiduciaire, exécution de tous mandats; activités comptables, fiscales, expertises, courtage en assurances ainsi que toute opération convergente à ses buts, y compris immobilière
Afficher plus
|
IDE |
CHE-109.061.149 |
Numéro fédéral |
CH-621.4.006.357-1 |
Registre du Commerce |
Canton Valais |
Extrait du registre du commerce |
S'inscrire gratuitement |
0 entreprise avec le même domicile: En Sevéreux 3, 1897 Les Evouettes
Vérifiez l'extrait du registre des poursuites avant de conclure un contrat.
Vérifiez la solvabilité de vos prospects et de vos clients.
Consultez en ligne le dernier extrait du registre du commerce.
Mutation MS CONSULTING Sàrl
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
MS CONSULTING Sàrl, à Port-Valais, CHE-109.061.149, société à responsabilité limitée (No. FOSC 115 du 17.06.2010, p.25, Publ. 5681140).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kaiser, Peter, de Soleure, à Les Evouettes (Port-Valais), associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour 150 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
LEMANIA FINANCIAL GROUP SA (CHE-423.718.257), à Montreux, associée, pour 200 parts sociales de CHF 100.00; Kratzer, Alain, de Aeschi bei Spiez, à Blonay, gérant, avec signature individuelle [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00].
FOSC: 242 du 13.12.2019
Registre journalier: 3245 du 10.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004783315
Cantons: VS
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu
MS CONSULTING Sàrl, à Port-Valais, CH-621.4.006.357-1, société à responsabilité limitée (FOSC no 250 du 24. 12. 2009, p. 30, publ. 5413670).
Modification des statuts:
28. 04. 2010.
Nouvelle adresse:
En Sevéreux 3, 1897 Les Evouettes.
Faits qualifiés:
compensation d'une créance de CHF 5000.-, en contrepartie de laquelle la part de l'apporteur est ultérieurement libérée à due concurrence, compensation partielle d'une créance de CHF 5100.-, en contrepartie de laquelle la part de l'apporteur est ultérieurement libérée à hauteur de CHF 5000.-, le solde de CHF 100.- restant inscrit au passif du bilan de la société.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 28.04.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Statuts adaptés au nouveau droit et également modifiés sur des points non soumis à publication. [Libération ultérieure du capital social à hauteur de CHF 10'000.--]. [biffé: Capital social libéré à concurrence de CHF 10'000.--].
Personne et signature radiée:
Fiduciaire & Gestion Ayer's Sàrl, à Vionnaz (CH-621.4.007.612-6), organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Kaiser, Peter, de Soleure, à Les Evouettes (Port-Valais), associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour 150 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: associé et gérant, pour une part sociale de CHF 10'000.--]; Kratzer, Alain, de Aeschi bei Spiez, à Blonay, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: à Vevey, pour une part sociale de CHF 10'000.--].
Tagebuch Nr. 1409 vom 11.06.2010
(05681140/CH62140063571)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
MS CONSULTING Sàrl, à Port-Valais, CH-621.4.006.357-1, société à responsabilité limitée (FOSC no 48 du 09. 03. 2005, p. 19, publ. 2737004).
Inscription ou modification de personne:
Fiduciaire & Gestion Ayer's Sàrl, à Vionnaz (CH-621.4.007.612-6), organe de révision.
Tagebuch Nr. 2739 vom 18.12.2009
(05413670/CH62140063571)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
MS CONSULTING Sàrl, à Port-Valais, CH-621.4.006.357-1, exploitation d'une fiduciaire, exécution de tous mandats (FOSC no 29 du 12. 02. 2004, p. 15, publ. 2115758).
Modification des statuts:
25. 02. 2005. Statuts modifiés sur un point non soumis à publication.
Personne et signature radiée:
Kratzer, Christian, de Aeschi bei Spiez, à St-Légier (Saint-Légier-La Chiésaz), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Kaiser, Peter, de Soleure, à Les Evouettes (Port-Valais), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.--; Kratzer, Alain, de Aeschi bei Spiez, à Vevey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: avec signature individuelle].
Tagebuch Nr. 278 vom 03.03.2005
(02737004/CH62140063571)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
MS CONSULTING Sàrl, à Port-Valais, exploitation d'une fiduciaire, exécution de tous mandats (FOSC no 108 du 07. 06. 2001, p. 4280).
Inscription ou modification de personne:
Kratzer, Alain, de Aeschi bei Spiez, à Vevey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: à Aigle].
Tagebuch Nr. 182 vom 06.02.2004
(02115758/CH62140063571)
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
S'inscrire gratuitement