Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
2 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 10.12.2014 | |||
6 Firmen anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | 16.06.2016 | ||
13 Firmen anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | 01.09.2009 | ||
13 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 16.06.2017 | ||
10 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 30.09.2019 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 30.09.2019 | |||
6 Firmen anzeigen | Präsidentin des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 01.09.2020 | ||
12 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 17.07.2018 | ||
13 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 01.09.2020 | ||
6 Firmen anzeigen | Direktorin | Kollektivunterschrift zu zweien | 01.09.2020 | ||
7 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.09.2022 | ||
7 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.09.2022 | ||
6 Firmen anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | 04.10.2022 | ||
7 Firmen anzeigen | Vorsitzende der Direktion | Kollektivunterschrift zu zweien | 03.04.2017 |
|
|||||
|
|||||
|
Sitz |
Bern (BE) |
---|---|
Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Führung von Alters- und Pflegeheimen, namentlich die Weiterführung des Altersheims am Wildermettweg in Bern (vormals "Schweizerisches Lehrerinnenheim"). Die Gesellschaft verfolgt keinen Erwerbszweck und hat ausschliessliche gemeinnützige Zielsetzungen. Sie erbringt ihre wirtschaftlichen Leistungen zumindest teilweise nach den Voraussetzungen einer öffentlichen Aufgabe des Kantons Bern im Bereich Gesundheitswesen und Altersversorgung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mehr anzeigen
|
UID |
CHE-110.313.464 |
CH-Nummer |
CH-035.3.032.520-0 |
Handelsregisteramt |
Kanton Bern |
Handelsregisterauszug |
Kostenlos registrieren |
0 Firma mit gleichem Domizil: Wildermettweg 46, 3006 Bern
Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.
Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.
Sehen Sie sich den aktuellen Auszug aus dem Handelsregister online an.
Mutation Altersheim Wildermettpark AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CHE-110.313.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005563921).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franzke, Dirk, von Bern, in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 192 vom 04.10.2022
Tagesregister: 14776 vom 29.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005574694
Kantone: BE
Mutation Altersheim Wildermettpark AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CHE-110.313.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unteregger Schütz, Regula Anna, von Sargans, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zawadynski Friedrich, Johanna, von Rapperswil-Jona und Zürich, in Finsterhennen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flückiger, Esther, von Huttwil, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobel-Zülli, Erika, von Trachselwald und Erlach, in Erlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wicki, Janine Brigitte, von Wolhusen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 181 vom 19.09.2022
Tagesregister: 13945 vom 14.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005563921
Kantone: BE
Mutation Altersheim Wildermettpark AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CHE-110.313.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258375).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Dominique, von Mühleberg, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].
SHAB: 133 vom 12.07.2022
Tagesregister: 10585 vom 07.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005518418
Kantone: BE
Mutation Altersheim Wildermettpark AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CHE-110.313.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frösch Coffi, Therese, von Zofingen, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bielmann-Gerber, Ruth, von Rechthalten, in Düdingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 143 vom 27.07.2021
Tagesregister: 12556 vom 22.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005258375
Kantone: BE
Mutation Altersheim Wildermettpark AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CHE-110.313.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Theodor, von Guggisberg und Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Honegger, Franziska, von Rüti ZH, in Bern, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frösch Coffi, Therese, von Zofingen, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bielmann-Gerber, Ruth, von Rechthalten, in Düdingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnetzer, Jürg, von Zürich und Uzwil, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hunziker, Karin, von Moosleerau, in Stettlen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 169 vom 01.09.2020
Tagesregister: 12940 vom 27.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004968626
Kantone: BE
Mutation Altersheim Wildermettpark AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CHE-110.313.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362719).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer Freidig, Magdalena, von Lenk und Glarus Süd, in Niederscherli (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kübler, Roger, von Ossingen, in Liebefeld (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Stefanie Dr., von Kallnach, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
SHAB: 188 vom 30.09.2019
Tagesregister: 14713 vom 25.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004726288
Kantone: BE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CHE-110.313.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3584215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kropf Weber, Blaise, von Val-de-Ruz, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mannhart Gomes, Claudia Regula, von Flums und Basel, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rachais, Radko Dr., von Bremgarten bei Bern, in Frauenkappelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Dominique, von Mühleberg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unteregger Schütz, Regula Anna, von Sargans, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zawadynski Friedrich, Johanna, von Zürich und Rapperswil-Jona, in Finsterhennen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 10372 vom 12.07.2018 / CHE-110.313.464 / 04362719
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CHE-110.313.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2017, Publ. 3440983).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohn, Jörg Alexander, von Subingen und Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 8879 vom 13.06.2017 / CHE-110.313.464 / 03584215
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CHE-110.313.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Heinz Dr., von Wald (BE), in Bern, Vorsitzender der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hornung Olsen, Andrea Eva, von Bern, in Bern, Vorsitzende der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 5198 vom 29.03.2017 / CHE-110.313.464 / 03440983
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Berichtigung des im SHAB Nr. 115 vom 16.06.2016, publizierten TR-Eintrags Nr. 8'271 vom 13.06.2016 Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CHE-110.313.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2016, Publ. 2893721).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kropf Weber, Blaise, von Val-de-Ruz, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Val-de-Travers].
Tagesregister-Nr. 8559 vom 16.06.2016 / CHE-110.313.464 / 02901803
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CHE-110.313.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2387719).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luginbühl, Hans, von Oberthal, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Max Dr., von Bern, in Champfèr (St. Moritz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blatti, Jürg, von Boltigen, in Steffisburg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kropf Weber, Blaise, von Val-de-Travers, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hostettler, Peter, von Rüschegg, in Epsach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 8271 vom 13.06.2016 / CHE-110.313.464 / 02893721
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CHE-110.313.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2014, Publ. 1871891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Rita Anna, von Schattdorf, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 15996 vom 18.09.2015 / CH03530325200 / 02387719
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CHE-110.313.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2013, Publ. 1070995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raemy-Neuhaus, Brigitt, von Plaffeien, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Ruth Maria, von Trub, in Heimberg, mit Kollektivprokura zu zweien; BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-035.9.003.690-9)].
Tagesregister-Nr. 18564 vom 05.12.2014 / CH03530325200 / 01871891
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CH-035.3.032.520-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2013, Publ. 7007754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ALTRA Treuhand AG (CH-035.3.002.050-8), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-035.9.003.690-9), in Bern, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 12028 vom 06.09.2013 / CH03530325200 / 01070995
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CH-035.3.032.520-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, Publ. 6118566).
Statutenänderung:
07.12.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Führung von Alters- und Pflegeheimen, namentlich die Weiterführung des Altersheims am Wildermettweg in Bern (vormals 'Schweizerisches Lehrerinnenheim'). Die Gesellschaft verfolgt keinen Erwerbszweck und hat ausschliessliche gemeinnützige Zielsetzungen. Sie erbringt ihre wirtschaftlichen Leistungen zumindest teilweise nach den Voraussetzungen einer öffentlichen Aufgabe des Kantons Bern im Bereich Gesundheitswesen und Altersversorgung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wamister, Ursula, von Lenk und Müswangen, in Burgistein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frösch Coffi, Therese, von Zofingen, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Elmer Freidig, Magdalena, von Lenk und Glarus Süd, in Niederscherli (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Elmer Freidig, Madeleine , von Matt, in Niederscherli (Köniz)]; Gisler, Rita Anna, von Schattdorf, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kübler, Roger, von Ossingen, in Liebefeld (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luginbühl, Hans, von Oberthal, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mannhart Gomes, Claudia Regula, von Flums und Basel, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Max Dr., von Bern, in Champfèr (Silvaplana), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern]; Rachais, Radko Dr., von Bremgarten bei Bern, in Frauenkappelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hänni, Heinz Dr., von Wald BE, in Bern, Vorsitzender der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagesregister-Nr. 141 vom 07.01.2013 / CH03530325200 / 07007754
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CH-035.3.032.520-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2009, S. 3, Publ. 5311622).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Heinz Dr., von Wald BE, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Blatti, Jürg, von Boltigen, in Steffisburg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brand, Beat, von Sumiswald, in Wichtrach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Flückiger, Esther, von Huttwil, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Honegger, Franziska, von Rüti ZH, in Bern, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Raemy-Neuhaus, Brigitt, von Plaffeien, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagebuch Nr. 5209 vom 07.04.2011
(06118566/CH03530325200)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CH-035.3.032.520-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, S. 3, Publ. 5223888).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Esther, von Huttwil, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 14117 vom 21.10.2009
(05311622/CH03530325200)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CH-035.3.032.520-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2008, S. 3, Publ. 4629912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger, Christine, von Granges-Paccot und Lenk, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Albisetti, Guido, von Bern und Balerna, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Tscharner-Decoppet, Françoise, von Bern, in Zimmerwald (Wald BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumgartner, Fred, von Gossau ZH, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moser, Marianne, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Von Graffenried AG Treuhand, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Hans, von Oberthal, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blum, Theodor, von Guggisberg und Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hänni, Heinz Dr., von Wald BE, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Max Dr., von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Elmer Freidig, Madeleine, von Lenk und Matt, in Niederscherli (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wamister, Ursula, von Lenk und Müswangen, in Burgistein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blatti, Jürg, von Boltigen, in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brand, Beat, von Sumiswald, in Wichtrach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; ALTRA Treuhand AG (CH-035.3.002.050-8), in Bern, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 11256 vom 26.08.2009
(05223888/CH03530325200)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CH-035.3.032.520-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21. 04. 2008, S. 3, Publ. 4438124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meichle, Ruth, von Basel, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Tagebuch Nr. 9445 vom 25.08.2008
(04629912/CH03530325200)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Altersheim Wildermettpark AG, in Bern, CH-035.3.032.520-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30. 07. 2007, S. 3, Publ. 4046304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi, Lieselotte, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuster, Dario, von Altstätten, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 3999 vom 15.04.2008
(04438124/CH03530325200)
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden