Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
---|---|---|---|---|---|
Mostra 18 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 09.06.2009 | ||
Mostra 1 impresa | ufficio di revisione | 09.06.2009 | |||
Mostra 55 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 09.06.2009 | ||
Mostra 2 imprese | presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 02.07.2014 | ||
Mostra 1 impresa | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 09.06.2009 |
Sede |
Veyrier (GE) |
---|---|
Scopo |
Acquisition et gestion de participations dans des sociétés industrielles, commerciales et financières suisses (cf. statuts pour but complet).
Mostra di più
|
IDI |
CHE-114.897.018 |
Numero d'ordine |
CH-660.1.287.009-2 |
Registro di commercio |
Cantone Ginevra |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
11 imprese con lo stesso domicilio: Chemin de la Tour-de-Pinchat 22, 1234 Vessy
Controlli la dichiarazione di recupero crediti prima di concludere un contratto.
Controlli la solvibilità dei suoi prospetti e clienti.
Consulti l'estratto attuale del registro commerciale online.
Mutazione LH3R Holding SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede
LH3R Holding SA, à Genève, CHE-114.897.018 (FOSC du 02.07.2014, p. 0/1588729).
Nouveau siège:
Veyrier, Chemin de la Tour-de-Pinchat 22, c/o Fiduciaire Mathieu SA, 1234 Vessy.
Nouvelle autre adresse:
Case Postale 127, 1234 Vessy.
Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. La clause statutaire relative à l'apport en nature effectué à la constitution est radiée conformément à l'article 628 alinéa 4 CO. Nouveaux statuts du 15.10.2021.
FUSC: 212 del 01.11.2021
Registro giornaliero: 26303 del 27.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005324559
Cantoni: GE
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale
LH3R Holding SA, à Genève, CHE-114.897.018 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de CACCIOPEE Holding SA, à Genève (CHE-114.896.970), selon contrat de fusion du 24.06.2014 et bilan au 31.12.2013, présentant des actifs de CHF 41'060'089.20, des passifs envers les tiers de CHF 66'644.25 soit un actif net de CHF 40'993'444.95, contre attribution à l'actionnaire unique de la société transférante de 800 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions augmenté par suite de fusion de CHF 800'000, soit porté de CHF 800'000 à CHF 1'600'000.
Capital-actions:
CHF 1'600'000, entièrement libéré, divisé en 1'600 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 24.06.2014 ainsi que sur un point non soumis à publication. De Guignard de Germond Prévost de Sansac de la Vauzelle dite de Germond Véronique, jusqu'ici présidente, continue à signer collectivement à deux. De Guignard de Germond Prévost de Sansac de la Vauzelle dite de Germond Caroline, de Horgen, à Genève, est membre présidente du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Registro giornaliero no 10872 del 27.06.2014 / CH66012870092 / 01588729
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
LH3R Holding SA, à Genève, CH-660-1287009-2 (FOSC du 09.06.2009, p. 6/5057578).
Nouvelle adresse:
chemin des Crêts-de-Champel 38, 1206 Genève.
Tagebuch Nr. 3289 vom 27.02.2012
(06576136/CH66012870092)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
LH3R Holding SA, à Genève, rue Sigismond-Thalberg 2, c/o Gion Clopath, avocat, 1201 Genève, CH-660-1287009-2. Nouvelle société anonyme. Statuts du 06.05.2009.
But:
acquisition et gestion de participations dans des sociétés industrielles, commerciales et financières suisses (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 800'000, entièrement libéré, divisé en 800 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Apport en nature:
selon contrat du 06.05.2009, 800 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, de la société Stäubli Holding AG, à Freienbach (CH-130-0005890-3) pour CHF 39'063'200, en contrepartie duquel sont remises 800 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, le solde constituant un agio.
Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.
Administration:
de Guignard de Germond Prévost de Sansac de la Vauzelle dite de Germond Véronique, de Horgen, à Genève, présidente, Clopath Gion, de Clugin, à Genève, et Golay François-Daniel, du Chenit, à Belmont-sur-Lausanne, tous avec signature collective à deux.
Organe de révision:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), à Zurich.
Tagebuch Nr. 7931 vom 03.06.2009
(05057578/CH66012870092)
Include l'accesso a tutte le informazioni di base, ai marchi e a 2 sorveglianze.
Si registri gratuitamente